FR Auparavant, il était Président du Directoire de Groupe PSA depuis le 31 mars 2014, après avoir rejoint le Directoire le 1er janvier 2014
"directoire" ជា ភាសាបារាំង អាចត្រូវបានបកប្រែជា ភាសាអង់គ្លេស ពាក្យ/ឃ្លាខាងក្រោម៖
directoire | board |
FR Auparavant, il était Président du Directoire de Groupe PSA depuis le 31 mars 2014, après avoir rejoint le Directoire le 1er janvier 2014
EN Previously, he served as Chairman of the Managing Board of Groupe PSA from March 31, 2014, having joined Groupe PSA’s Managing Board on January 1, 2014
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
président | chairman |
psa | psa |
rejoint | joined |
groupe | groupe |
il | he |
mars | march |
janvier | january |
le | the |
de | of |
FR Auparavant, il était Président du Directoire de Groupe PSA depuis le 31 mars 2014, après avoir rejoint le Directoire le 1er janvier 2014
EN Previously, he served as Chairman of the Managing Board of Groupe PSA from March 31, 2014, having joined Groupe PSA’s Managing Board on January 1, 2014
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
président | chairman |
psa | psa |
rejoint | joined |
groupe | groupe |
il | he |
mars | march |
janvier | january |
le | the |
de | of |
FR DiffDog peut aussi créer des rapports de différences pour les comparaisons de directoire
EN DiffDog can also create differences reports for directory comparisons
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
diffdog | diffdog |
peut | can |
créer | create |
rapports | reports |
différences | differences |
comparaisons | comparisons |
aussi | also |
FR Entretien avec Edouard Guinotte, Président du Directoire de Vallourec
EN Interview with Edouard Guinotte, Chairman of the Management Board
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
président | chairman |
entretien | interview |
avec | with |
de | of |
FR Entretien avec Olivier Mallet, membre du Directoire, Directeur financier et juridique
EN Interview with Olivier Mallet, member of the Management Board, Chief Financial and Legal Officer
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
olivier | olivier |
financier | financial |
juridique | legal |
entretien | interview |
du | board |
et | and |
directeur | officer |
avec | with |
membre | member |
FR Benoît Potier est nommé Directeur Général en 1997, Administrateur d’Air Liquide en 2000 puis Président du Directoire en novembre 2001.
EN Benoît Potier was appointed Senior Executive Vice-President in 1997. He was appointed to the Board of Directors in 2000 and became Chairman of the Management Board in November 2001.
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
nommé | appointed |
novembre | november |
benoît | benoît |
potier | potier |
président | president |
du | board |
en | in |
directeur | executive |
puis | and |
est | became |
FR De 1998 à 2004, il occupe les fonctions d’Administrateur Directeur Général puis de Président du Directoire de la Société Générale Marocaine de Banques, filiale du Groupe au Maroc
EN From 1998 to 2004, he held the position of Chief Executive Officer and Chairman of the Management Board of Société Générale Marocaine de Banques, Societe Generale’ subsidiary in Morocco
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
générale | generale |
filiale | subsidiary |
fonctions | position |
il | he |
maroc | morocco |
de | de |
la | the |
directeur | officer |
à | to |
du | from |
société | societe |
président | chairman |
FR En 2004, il rejoint la Komercni Banka, filiale du Groupe en République Tchèque, comme Vice-Président du Directoire et Directeur général délégué
EN In 2004, he joined Komercni banka, the Group's subsidiary in the Czech Republic, as Vice-Chairman of the Executive Board and Deputy Chief Executive Officer
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
en | in |
rejoint | joined |
filiale | subsidiary |
groupe | groups |
république | republic |
vice-président | vice |
il | he |
la | the |
du | board |
et | and |
directeur | officer |
comme | as |
délégué | deputy |
tchèque | czech |
président | chief |
FR En 2005, il est nommé Président du Directoire et Directeur Général de la Komercni Banka
EN In 2005, he was appointed Chairman of the Management Board and Chief Executive Officer of Komercni banka
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
en | in |
nommé | appointed |
il | he |
la | the |
directeur | officer |
de | of |
et | and |
président | chairman |
FR Président du Directoire de Komerční banka et Responsable Pays pour le Groupe en République tchèque et en Slovaquie
EN Chairman of the Board and CEO of Komerční banka and Group Country Head for the Czech Republic and Slovakia
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
pays | country |
république | republic |
slovaquie | slovakia |
responsable | head |
le | the |
groupe | group |
de | of |
tchèque | czech |
et | and |
président | ceo |
pour | for |
FR De la même manière, les responsables des établissements locaux et régionaux, les dirigeants et le directoire de Providence peinaient à obtenir une vue précise et consolidée des performances globales du centre.
EN Likewise, local and regional hospital leadership, corporate executives and the Board of Directors at Providence struggled with getting a consolidated, high-quality view of the organisation’s performance.
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
établissements | organisations |
providence | providence |
consolidé | consolidated |
performances | performance |
dirigeants | executives |
vue | view |
de | of |
à | and |
une | a |
FR Informations AFEP-MEDEF relatives à la composition du Directoire et aux rémunérations en actions – juillet 2020
EN AFEP-MEDEF information relating to the composition of the Executive Board and share-based compensation - July 2020 (French version only)
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
informations | information |
relatives | relating |
composition | composition |
juillet | july |
du | board |
et | and |
FR David Larramendy nommé au Directoire
EN Appointment of a new executive board member David Larramendy
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
david | david |
au | of |
FR Rapport à l’AGM 2017 sur la politique de rémunération des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance
EN Remuneration policy in respect of the Members of the Executive Board and of the Supervisory Board (French version only)
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
politique | policy |
rémunération | remuneration |
membres | members |
surveillance | supervisory |
la | the |
à | and |
de | of |
conseil | board |
FR Rapport du directoire à l'Assemblée Générale du 26 avril 2017
EN Preliminary notice of General Meeting (French version only)
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
générale | general |
du | only |
FR Rapport du directoire à l'Assemblée Générale du 26 avril 2016
EN Executive Board Report to the General Meeting (French version only)
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
rapport | report |
à | to |
générale | general |
du | board |
FR Rapport du directoire à l'Assemblée Générale du 28 avril 2015
EN Executive Board Report to the General Meeting (French version only)
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
rapport | report |
à | to |
générale | general |
du | board |
FR Rapport du directoire à l'Assemblée Générale du 5 mai 2014
EN Executive Board Report to the General Meeting (French version only)
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
rapport | report |
à | to |
générale | general |
du | board |
FR Rapport du directoire à l'Assemblée Générale du 13 mai 2013
EN Preliminary notice of General Meeting (French version only)
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
générale | general |
du | only |
FR Communiqué relatif à la rémunération des membres du Directoire de la société
EN Press release concerning the individual remuneration of the Management Board members (French version
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
rémunération | remuneration |
membres | members |
société | management |
la | the |
de | of |
FR C'est la troisième fois consécutive qu'un Directoire du CERN accueille en son sein une personne recrutée auprès de DESY – Joachim Mnich y a occupé pendant 12 ans le poste de directeur de la recherche.
EN He is the third member of the CERN Directorate in a row to be recruited from DESY, where he had been Research Director for twelve years.
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
cern | cern |
recherche | research |
directeur | director |
son | he |
en | in |
de | of |
ans | years |
une | a |
FR Il est revenu au CERN en 1970 en tant que chef de la Division de physique nucléaire, puis est devenu membre du Directoire en tant que responsable de la coordination du programme d’expérimentation du CERN
EN He returned in 1970 as leader of the Nuclear Physics Division, and went on to become a member of the directorate responsible for the co-ordination of CERN's experimental programme
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
division | division |
physique | physics |
nucléaire | nuclear |
programme | programme |
revenu | returned |
il | he |
chef | leader |
en | in |
de | of |
la | the |
membre | member |
responsable | responsible |
puis | and |
au | on |
FR Il a été membre du Directoire, chargé de la recherche, en 1960, et a succédé à John Adams en tant que directeur général du CERN en août 1961.
EN He was a member of the directorate in charge of research in 1960 and succeeded John Adams as CERN Director-General in August 1961.
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
recherche | research |
john | john |
adams | adams |
directeur | director |
général | general |
août | august |
cern | cern |
il | he |
été | was |
de | of |
en | in |
membre | member |
la | the |
à | and |
FR En 1952, il est devenu directeur du groupe responsable de la conception et de la construction du Synchrocyclotron (SC) du CERN, puis il a intégré le Directoire, en qualité de Directeur de la division SC à temps partiel.
EN In 1952, he became Director of the group responsible for the designing and construction of the CERN Synchrocyclotron (SC), ultimately becoming a member of the Directorate as the Director of SC Division on a part-time basis.
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
sc | sc |
division | division |
cern | cern |
il | he |
directeur | director |
construction | construction |
groupe | group |
en | in |
de | of |
responsable | responsible |
conception | designing |
temps | time |
à | and |
est | became |
FR Par Fabiola Gianotti, au nom du Directoire
EN By Fabiola Gianotti, on behalf of the CERN Directorate
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
fabiola | fabiola |
gianotti | gianotti |
nom | behalf |
par | by |
au | on |
FR Composition du prochain Directoire de Bayard Presse SA, maison-mère du groupe Bayard (04/21) Télécharger le pdf
EN Bayard sells its Northern European holdings to Roularta and expands its activities for seniors in France (03/2021) Télécharger le pdf
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
bayard | bayard |
le | le |
prochain | for |
de | its |
FR Le Directoire de Bayard Presse donne une nouvelle impulsion au développement digital du groupe (11/17) Télécharger le pdf
EN Bayard Presses?s board of directors gives a new boost to the Group?s digital development (11/17) Télécharger le pdf
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
bayard | bayard |
nouvelle | new |
le | le |
développement | development |
groupe | group |
donne | gives |
digital | digital |
de | of |
une | a |
FR Le nouveau Directoire* de Bayard Presse a nommé, avec effet au 1er juillet, Muriel HUOT et Jean-Marie MONTEL directeurs généraux adjoints de Bayard Presse (07/17) Télécharger le pdf
EN Muriel Huot and Jean-Marie Montel appointed Bayard Presse deputy managing directors by new board of directors from July 1st (07/17) Télécharger le pdf
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
bayard | bayard |
nommé | appointed |
juillet | july |
muriel | muriel |
directeurs | directors |
le | le |
nouveau | new |
de | of |
et | and |
FR Nomination du nouveau Directoire de Bayard Presse, maison-mère du groupe Bayard (06/17) Télécharger le pdf
EN Appointed to new board of directors at Bayard Presse, Bayard Group?s parent company (06/17) Télécharger le pdf
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
nouveau | new |
bayard | bayard |
l | s |
mère | parent |
le | le |
groupe | group |
de | of |
FR Composition du prochain Directoire de Bayard Presse, maison-mère du groupe Bayard (04/17) Télécharger le pdf
EN Composition of new board of directors at Bayard Presse, Bayard Group?s parent company (04/17) Télécharger le pdf
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
composition | composition |
bayard | bayard |
l | s |
mère | parent |
le | le |
groupe | group |
de | of |
FR Depuis la création d’Eurazeo, nous conjuguons performance et long terme pour transformer le potentiel initial de nos entreprises en valeur pour nos actionnaires Philippe Audouin, Directeur Général Finances, Membre du Directoire d'Eurazeo
EN Since Eurazeo’s inception, our strong performance and long-term thinking have successfully converted the potential of our businesses into value for our shareholders. Philippe Audouin, Directeur Général Finances – Member of the Executive Board
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
performance | performance |
long | long |
terme | term |
entreprises | businesses |
valeur | value |
actionnaires | shareholders |
directeur | executive |
finances | finances |
directoire | board |
en | into |
et | and |
potentiel | potential |
membre | member |
nos | our |
FR Jean-Marc Chéry est actuellement Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics depuis 2018
EN Jean-Marc Chéry has been Chairman of the Managing Board and Chief Executive Officer of STMicroelectronics since 2018
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
directeur | officer |
de | of |
et | and |
président | chairman |
FR Il est membre unique du Directoire et préside le Comité Exécutif de STMicroelectronics.
EN He is the sole member of the Managing Board and is Chairman of STMicroelectronics's Executive Committee.
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
il | he |
comité | committee |
exécutif | executive |
le | the |
membre | member |
de | of |
et | and |
FR Eurazeo a opté pour une structure de gouvernance duale à Directoire et Conseil de Surveillance depuis 2002
EN Since 2002, Eurazeo has been governed by an Executive Board and a Supervisory Board
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
eurazeo | eurazeo |
surveillance | supervisory |
une | a |
à | and |
de | board |
FR Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire
EN The Supervisory Board oversees the Executive Board’s management of the Group
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
contrôle | supervisory |
gestion | management |
de | of |
conseil | board |
société | group |
FR Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom d’Eurazeo
EN The Executive Board holds the most extensive power to act on Eurazeo’s behalf in all circumstances
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
pouvoirs | power |
circonstances | circumstances |
nom | behalf |
le | the |
en | in |
au | on |
agir | act |
des | board |
FR Le Partners Commitee, qui réunit les cinq membres du Directoire et onze Managing Partners du Groupe, a la responsabilité de la définition, de la mise en oeuvre et du suivi des axes stratégiques d’Eurazeo
EN The Partners Committee, which includes the five members of the Executive Board and eleven Managing Partners of the Group, is responsible for defining, implementing and monitoring Eurazeo's strategic directions
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
onze | eleven |
managing | managing |
responsabilité | responsible |
définition | defining |
suivi | monitoring |
stratégiques | strategic |
membres | members |
partners | partners |
groupe | group |
cinq | five |
de | of |
et | and |
a | includes |
FR Le but ici est de simplifier le l’organisation des membres directoire de l’entreprise.
EN The aim here is to simplify the organisation of the company's board members.
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
but | aim |
simplifier | simplify |
membres | members |
le | the |
de | of |
FR En septembre 2004, le directoire du Börsenverein a nommé l'Académie du Prix du Livre Allemand, un comité consultatif qui se compose de représentants de l'industrie littéraire et artistique ainsi que des partenaires du prix
EN In september 2004, the board of the Börsenverein made its unique appointment of the German Book Prize Academy
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
septembre | september |
livre | book |
en | in |
le | the |
de | of |
un | unique |
FR Président du Directoire d'Ardian France, Membre du Comité Exécutif et Responsable d'Ardian Buyout
EN CEO Ardian France, Member of the Executive Committee and Head of Ardian Buyout
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
france | france |
comité | committee |
responsable | head |
et | and |
exécutif | executive |
président | ceo |
membre | member |
FR Membre du Directoire d'Ardian France et Responsable d'Ardian Expansion
EN Member of the board of Ardian France & Head of Ardian Expansion
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
france | france |
responsable | head |
expansion | expansion |
du | board |
membre | member |
FR Membre du Directoire d'Ardian France et Responsable d'Ardian Real Estate
EN Member of the board of Ardian France & Head of Ardian Real Estate
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
france | france |
responsable | head |
real | real |
estate | estate |
du | board |
membre | member |
FR Patrick Pouyanné, Président du Directoire et Président-Directeur général de TotalEnergies
EN Patrick Pouyanné, Chairman of the Board & CEO of TotalEnergies
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
patrick | patrick |
de | of |
directeur général | ceo |
FR Le Dr Urban Keussen, Directeur technique et membre du Directoire d’EWE, société de services publics d’Allemagne
EN Dr Urban Keussen, CTO and member of the Executive Board of of German utility EWE
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
dr | dr |
urban | urban |
directeur | executive |
le | the |
membre | member |
de | of |
et | and |
FR Je crois fermement que le monde des affaires peut contribuer plus largement à relever les défis posés à la société. Dr Volkmar Denner, président du directoire
EN I strongly believe that the world of business can make a major contribution to solving the challenges society faces. Dr. Volkmar Denner, chairman of the board of management
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
fermement | strongly |
dr | dr |
président | chairman |
je crois | believe |
je | i |
monde | world |
peut | can |
société | society |
affaires | business |
défis | challenges |
à | to |
s | a |
FR Bosch a un système global de conformité sous la houlette d'un responsable de la conformité qui relève directement du directoire
EN Bosch has a global compliance system headed by a chief compliance officer who reports directly to the board of management
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
bosch | bosch |
global | global |
conformité | compliance |
directement | directly |
système | system |
un | a |
la | the |
a | has |
qui | to |
de | of |
FR Cette opération est un exemple de transition managériale générationnelle exemplaire, complétée par l’apport de nouveaux managers de talents au sein du Directoire.
EN The transaction is an emblematic case of a successful management transition between generations, supplemented by the addition of new board positions.
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
opération | transaction |
nouveaux | new |
transition | transition |
un | a |
de | of |
cette | the |
par | by |
FR Nomination de Rudy Provoost en qualité de membre du Directoire de Rexel - Rémunération et indemnités de départ - Attribution d’actions gratuites aux dirigeants mandataires sociaux de Rexel
EN Rexel Group Securities Market Charter
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
rexel | rexel |
FR Rémunération des membres du Directoire de Rexel - Mai 2012
EN Information pertaining to the severance indemnity of Michel Favre
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
de | of |
FR Nomination de Jean-Marc Jestin comme nouveau Président du Directoire
EN Promotion of Jean-Marc Jestin as its new Chairman of the Executive Board
ភាសាបារាំង | ភាសាអង់គ្លេស |
---|---|
nouveau | new |
comme | as |
de | of |
président | chairman |
បង្ហាញការបកប្រែ {លទ្ធផលចុងក្រោយ} នៃ 50 ការបកប្រែ